Hanes ariannol THE TRUST FOR WELSH ARCHAEOLOGY
Rhif yr elusen: 504616
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £588.95k | £645.45k | £720.80k | £900.84k | £1.31m | |
|
Cyfanswm gwariant | £601.44k | £606.10k | £647.60k | £686.82k | £970.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £77.03k | £33.86k | £17.37k | £223.83k | £533.45k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £329.80k | £295.13k | £316.29k | £311.18k | £353.89k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £329.80k | £295.21k | £326.43k | £314.18k | £353.98k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £255.21k | £331.05k | £371.78k | £562.42k | £934.69k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £221 | £315 | £118 | £53 | £1.86k | |
|
Incwm - Arall | £3.72k | £18.88k | £22.47k | £24.19k | £20.33k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £601.10k | £606.10k | £621.45k | £666.74k | £955.34k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £345 | £0 | £150 | £75 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £36.76k | £27.58k | £38.99k | £25.29k | £48.72k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £26.00k | £20.00k | £15.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.