Hanes ariannol THE SIR MICHAEL MCWILLIAM FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1156439
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 12/03/2018 | 12/03/2019 | 12/03/2020 | 12/03/2021 | 12/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.06k | £63.10k | £14.12k | £30.62k | £33.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.56k | £61.44k | £15.71k | £35.75k | £34.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.