Dogfen lywodraethu RTYDS LIMITED
Rhif yr elusen: 1159966
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 17/05/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04/03/2014 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 11/03/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01/07/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/11/2014 as amended on 08 Nov 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY THE PROMOTION OF THE ARTS, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THE ART OF DRAMA.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.