ymddiriedolwyr NOTTINGHAM CIVIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 504768
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Graham Woodward | Cadeirydd | 22 February 2022 |
|
|
||||
CHERRY LYNNE KNIGHT | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
ANGELA VIRGINIA MARY PRATTEN | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
David Needham MA BSc | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
Paul Ronald Collins MSc FRICS | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Rebecca Valentine | Ymddiriedolwr | 12 July 2020 |
|
|||||
Jacqueline Iris Morris | Ymddiriedolwr | 15 May 2018 |
|
|
||||
NICHOLAS MAX | Ymddiriedolwr | 06 September 2016 |
|
|
||||
NICOLA CLAIRE PINK | Ymddiriedolwr | 06 September 2016 |
|
|
||||
CHRISTOPHER WEIR | Ymddiriedolwr | 06 September 2016 |
|
|||||
KEVIN POWELL | Ymddiriedolwr | 01 January 2013 |
|
|
||||
HILARY CLARE BRINDLEY | Ymddiriedolwr | 01 January 2013 |
|
|
||||
DAVID FRANKLIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
IAN WELLS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
HILARY SILVESTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KURT HATTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.