ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF ST.MARY THE VIRGIN, NEWENT, GLOUCESTERSHIRE
Rhif yr elusen: 1158153
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev SIMON ION VINCENT MASON | Cadeirydd | 17 November 2005 |
|
|||||
Shirley Adrienne Howard | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
CYNTHIA JOYCE GWINNETT | Ymddiriedolwr | 22 April 2022 |
|
|
||||
CAROL MARJORIE GOOCH | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
SHIRLEY PATRICIA JOHNS | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
SUSAN ANN COOK | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|||||
ROGER BEARD | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|||||
ELAINE JOY FRAMPTON | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
JANET MARY ROACH | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Annee Barwell | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Rev David King | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Pamela Joan Roberts | Ymddiriedolwr | 23 April 2018 |
|
|
||||
ELIZABETH CHRISTINE BEARD | Ymddiriedolwr | 23 April 2018 |
|
|
||||
BRENDA MARGARET PASSANT | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.