ymddiriedolwyr WEST HILL VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1160370
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLIN MICHAEL VEALE | Cadeirydd | 13 July 2015 |
|
|
||||
Margaret Piper | Ymddiriedolwr | 27 July 2024 |
|
|
||||
MICHAEL BERNARD HARRIS | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|||||
Therese Tarbuck | Ymddiriedolwr | 26 July 2021 |
|
|
||||
Joanna Margaret Bromley | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
CHERYL BOULTON | Ymddiriedolwr | 26 September 2016 |
|
|
||||
Anthony William Fryer | Ymddiriedolwr | 21 September 2015 |
|
|
||||
Patricia Joyce Fryer | Ymddiriedolwr | 16 March 2015 |
|
|
||||
Rev MAC DICK | Ymddiriedolwr | 16 July 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.