Hanes ariannol MOORLANDS HOME LINK
Rhif yr elusen: 1158361
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (168 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £309.01k | £330.11k | £261.40k | £226.72k | £232.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £316.90k | £300.40k | £240.30k | £243.21k | £259.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £4.00k | £5.00k | £5.00k | £93.50k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.