ymddiriedolwyr LEDBURY FOOD BANK
Rhif yr elusen: 1159727
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keith Hilton Turvey | Cadeirydd | 27 January 2016 |
|
|
||||||||
Kelly Welsh | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||||||
Sue Simpson | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||||||
Kenneth Mark James Lister | Ymddiriedolwr | 25 November 2020 |
|
|||||||||
Catherine Beech | Ymddiriedolwr | 25 November 2020 |
|
|
||||||||
Richard John Brooks | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|
||||||||
Helen Ruth l'Anson | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|
||||||||
NICHOLAS SIMON MORRIS | Ymddiriedolwr | 27 November 2019 |
|
|||||||||
Phillip John Warrey | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|||||||||
John Anthony Leahy | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.