ymddiriedolwyr The Marcellus Baz Foundation
Rhif yr elusen: 1158631
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcellus Asif Baz | Cadeirydd | 01 October 2013 |
|
|
||||
Fozia Uddin | Ymddiriedolwr | 25 November 2023 |
|
|||||
Shahbaz Haque | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Ruth Pender Jane | Ymddiriedolwr | 15 April 2019 |
|
|
||||
Mick McGrath | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
||||
JOAN SMALLEY | Ymddiriedolwr | 07 August 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.