ymddiriedolwyr CORNWALL FAITH FORUM
Rhif yr elusen: 1158278
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geoffrey Thomas Boswell | Ymddiriedolwr | 25 June 2024 |
|
|
||||
PHILOMENA CLIFFORD B.PHIL, MA | Ymddiriedolwr | 24 October 2018 |
|
|
||||
Kathy Pope | Ymddiriedolwr | 03 October 2017 |
|
|
||||
Dr Dureid Rifai | Ymddiriedolwr | 03 October 2017 |
|
|
||||
EVE SALTHOUSE BA | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
Rev ANDREW YATES | Ymddiriedolwr | 20 October 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.