Hanes ariannol CORAM CAMBRIDGESHIRE ADOPTION LIMITED
Rhif yr elusen: 1159830
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.73m | £1.85m | £1.84m | £2.05m | £746.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.18m | £1.91m | £2.25m | £2.10m | £844.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.22m | £1.27m | £1.33m | £1.51m | £439.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £221.95k | £285.24k | £302.53k | £335.48k | £160.48k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.37k | £1.40k | £4.84k | £1.00k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.73m | £1.85m | £1.84m | £2.05m | £745.79k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £149 | £279 | £63 | £414 | £236 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.18m | £1.91m | £2.25m | £2.10m | £844.63k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.19k | £5.10k | £6.65k | £6.66k | £10.35k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.