Hanes ariannol THE STRINGCREDIBLES
Rhif yr elusen: 1158652
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £37.31k | £12.70k | £33.91k | £30.20k | £11.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.43k | £29.37k | £18.81k | £23.40k | £23.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £50 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £8.10k | £13.27k | £1.47k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.