ymddiriedolwyr THE HULL AND EAST YORKSHIRE HOSPITALS HEALTH CHARITY
Rhif yr elusen: 1162414
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSAN MARIALUISA LOCKWOOD | Cadeirydd | 12 September 2014 |
|
|||||
Suzanne Kettrick | Ymddiriedolwr | 23 February 2021 |
|
|
||||
Deborah Adcock | Ymddiriedolwr | 23 February 2021 |
|
|
||||
DAVID HAIRE | Ymddiriedolwr | 26 March 2019 |
|
|||||
MARTIN CHARLES SHERIDAN HALL | Ymddiriedolwr | 08 August 2014 |
|
|||||
JULIAN NICHOLAS WILD | Ymddiriedolwr | 08 August 2014 |
|
|||||
LEE WILLIAM BOND | Ymddiriedolwr | 06 August 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.