Hanes ariannol HOSPITALITY AND HOPE
Rhif yr elusen: 1159213
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £294.71k | £371.08k | £487.76k | £422.31k | £694.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £248.36k | £324.03k | £386.69k | £420.20k | £636.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £66.00k | £97.52k | £81.00k | £118.26k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £75.68k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £130.15k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £43.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £2.51k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £625.14k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £11.47k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £3.94k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.