Hanes ariannol THE DEAN AND CHAPTER OF LLANDAFF CATHEDRAL
Rhif yr elusen: 1159090
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £695.76k | £617.80k | £687.91k | £634.53k | £719.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £697.45k | £837.77k | £514.14k | £556.87k | £751.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £43.54k | N/A | £150.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £400.66k | £366.49k | £274.12k | £318.63k | £318.83k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £20.62k | £13.98k | £4.38k | £7.61k | £10.38k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £199.06k | £120.91k | £331.97k | £197.40k | £197.06k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £44.57k | £81.09k | £55.85k | £68.07k | £103.43k | |
|
Incwm - Arall | £30.86k | £35.34k | £21.60k | £42.82k | £89.38k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.49k | £2.00k | £0 | £47.34k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £673.84k | £801.63k | £496.49k | £542.69k | £714.30k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £14.96k | £12.18k | £7.95k | £7.74k | £20.43k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.35k | £23.00k | £14.03k | £48.89k | £51.45k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £4.14k | £4.37k | £0 | £4.36k | £4.37k | |
|
Gwariant - Arall | £8.65k | £23.95k | £9.70k | £6.43k | £16.84k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.