ymddiriedolwyr THE HUB@HENLEY COMMUNITY CENTRE CIO
Rhif yr elusen: 1160710
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Houlston | Cadeirydd | 17 May 2023 |
|
|
||||
Andrew clarke | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|||||
SOPHIE KIRKWOOD HORNE | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
MARGARET SUSAN TOMLINSON | Ymddiriedolwr | 21 November 2020 |
|
|||||
Christine Duffin | Ymddiriedolwr | 27 September 2018 |
|
|
||||
Derek Hill | Ymddiriedolwr | 27 September 2018 |
|
|
||||
Dr Michael bleby | Ymddiriedolwr | 25 September 2018 |
|
|
||||
Peter William Ford | Ymddiriedolwr | 25 September 2018 |
|
|
||||
GAIL SHUTTLEWORTH | Ymddiriedolwr | 11 May 2017 |
|
|
||||
TIM STURGES | Ymddiriedolwr | 11 May 2017 |
|
|||||
PENNY STOTT | Ymddiriedolwr | 29 September 2015 |
|
|
||||
PETER CRATHORNE | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
JOHN GARNER | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.