ymddiriedolwyr LORD STREET WEST UNITED CHURCH
Rhif yr elusen: 1163996
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Hilary Smith | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
WENDY ANN WRIGHT | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
MARIA EDWARDS | Ymddiriedolwr | 12 April 2022 |
|
|
||||
JOAN BENNETT | Ymddiriedolwr | 12 April 2022 |
|
|
||||
Lesley Meredith | Ymddiriedolwr | 20 October 2019 |
|
|
||||
SUSAN YELLAND | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|
||||
KAREN ROSE PHILLIPS | Ymddiriedolwr | 06 May 2014 |
|
|
||||
WENDY EILEEN ASPIN | Ymddiriedolwr | 06 May 2014 |
|
|
||||
IAN WRIGHT | Ymddiriedolwr | 06 May 2014 |
|
|||||
RUTH CAROL LANE SRC | Ymddiriedolwr | 06 May 2014 |
|
|||||
Sandra Jackson | Ymddiriedolwr | 06 May 2014 |
|
|
||||
HILARY MARGARET AMBROSE | Ymddiriedolwr | 06 May 2014 |
|
|
||||
BARRY DAVID EDWARDS | Ymddiriedolwr | 06 May 2014 |
|
|
||||
TIM HALL | Ymddiriedolwr | 06 May 2014 |
|
|
||||
DOROTHY ANN ANDERSON | Ymddiriedolwr | 06 May 2014 |
|
|
||||
GILLIAN HILL | Ymddiriedolwr | 06 May 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.