ymddiriedolwyr THE CANTERBURY SOCIETY
Rhif yr elusen: 1160588
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Mehri Holliday | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||||||
Carole Wells | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||||||
Hilary Jane Brian | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|||||||||
Hubert Pragnell MA, PhD | Ymddiriedolwr | 23 September 2020 |
|
|
||||||||
Clive Bowley | Ymddiriedolwr | 23 September 2020 |
|
|
||||||||
Martin John Vye | Ymddiriedolwr | 08 January 2020 |
|
|
||||||||
Kim Terence Parker | Ymddiriedolwr | 08 January 2020 |
|
|
||||||||
JOHN VINCENT WALKER | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.