ymddiriedolwyr BATTLE OF WORCESTER SOCIETY CHARITY
Rhif yr elusen: 1160010
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (8 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keith Collins | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|
||||||||
Roger Knight | Ymddiriedolwr | 26 February 2020 |
|
|||||||||
Howard Field Robinson | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||||||
Daniel Daniels | Ymddiriedolwr | 25 February 2019 |
|
|
||||||||
Geoffrey Derek Yapp | Ymddiriedolwr | 25 February 2019 |
|
|
||||||||
Guy Jonathan Little | Ymddiriedolwr | 25 February 2019 |
|
|
||||||||
BENJAMIN HUMPHREY | Ymddiriedolwr | 12 June 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.