Hanes ariannol CYNGOR LLYFRAU CYMRU-BOOKS COUNCIL OF WALES
Rhif yr elusen: 505262
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.71m | £6.83m | £6.96m | £7.59m | £7.68m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.66m | £6.93m | £7.00m | £8.05m | £7.41m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £3.86m | £3.86m | £4.61m | £4.93m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £2.63m | £2.70m | £2.80m | £2.34m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.70m | £4.19m | £4.26m | £4.79m | £5.34m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.06k | £4.23k | £4.71k | £4.98k | £4.73k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.66m | £4.30m | £4.32m | £5.27m | £5.08m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £328.66k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £2.37m | £2.55m | £2.60m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £2.63m | £2.69m | £2.79m | £2.34m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.