ymddiriedolwyr Pipal Tree
Rhif yr elusen: 1159770
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIE BRENDA WILMA GRAHAM | Cadeirydd | 04 January 2015 |
|
|
||||
Nicholas Jonathan Helson Hinton MBE | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|||||
Julian Francis Bates | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|
||||
SUDHA RAI | Ymddiriedolwr | 19 April 2022 |
|
|||||
Clara King | Ymddiriedolwr | 19 April 2022 |
|
|
||||
John Stuart Clark | Ymddiriedolwr | 19 April 2022 |
|
|
||||
RAYNER JEAN REES | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
ANGELA MARIE SHERMAN | Ymddiriedolwr | 05 March 2021 |
|
|
||||
CAROLINE MILNE | Ymddiriedolwr | 10 September 2020 |
|
|
||||
CLOTILDE ANNE HENRIETTE HUNTER | Ymddiriedolwr | 07 May 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.