ymddiriedolwyr WOMEN IN WALES
Rhif yr elusen: 1164047
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rachael Leanne Ball | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
Caroline Davies | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|
||||
Eleri Anwen Hurley | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Sian Hale-Quant | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
Karen Owen | Ymddiriedolwr | 19 June 2018 |
|
|
||||
Judith Major | Ymddiriedolwr | 21 November 2017 |
|
|
||||
Betsan Powell | Ymddiriedolwr | 26 November 2015 |
|
|
||||
PRIMROSE DAVIES | Ymddiriedolwr | 20 October 2015 |
|
|
||||
FELICITY LADBROOKE | Ymddiriedolwr | 20 October 2015 |
|
|||||
JAYNE ANN JAMES | Ymddiriedolwr | 20 October 2015 |
|
|||||
RACHEL THOMAS | Ymddiriedolwr | 05 November 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.