Hanes ariannol FRIENDSHIP AT HOME
Rhif yr elusen: 1160062
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £243.80k | £202.98k | £306.55k | £207.10k | £365.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £219.40k | £191.83k | £186.61k | £243.31k | £265.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | £35.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | N/A | £45.00k | N/A | £75.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.