ymddiriedolwyr THE NORTHWOOD AND PINNER LIBERAL SYNAGOGUE
Rhif yr elusen: 1160487
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Susan Boobis | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Laurence Julian Blake | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|||||
Christopher David Stump | Ymddiriedolwr | 10 January 2023 |
|
|
||||
Dr Nicola Ruth Connor | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Diana Rose | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|||||
Michael Woodcock | Ymddiriedolwr | 04 December 2021 |
|
|||||
Joanne Davis | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Susan Jayne Whaley | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Richard Franklin Colin | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.