Hanes ariannol THE ABINGDON BRIDGE
Rhif yr elusen: 1160080
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £134.74k | £183.83k | £246.89k | £372.44k | £372.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £142.92k | £172.72k | £223.22k | £321.50k | £371.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £12.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £17.83k | £20.94k | £40.09k | £53.08k | £17.14k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.