ymddiriedolwyr STAND-BY-ME BEREAVEMENT SUPPORT SERVICE FOR CHILDREN
Rhif yr elusen: 1161035
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Nellis | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Jane Walton | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
James Lawrence | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
John Peter Botley | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Keith Wadsworth | Ymddiriedolwr | 13 September 2017 |
|
|
||||
SANDRA ROSAMOND BLACKER | Ymddiriedolwr | 24 March 2015 |
|
|
||||
LESLEY CAROL MORAG READ | Ymddiriedolwr | 24 March 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.