Hanes ariannol GREAT ORMOND STREET HOSPITAL CHILDREN'S CHARITY
Rhif yr elusen: 1160024
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £87.53m | £91.46m | £68.45m | £74.54m | £107.69m | |
|
Cyfanswm gwariant | £71.34m | £78.74m | £46.09m | £59.21m | £69.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £77.67m | £80.98m | £62.23m | £68.27m | £97.09m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £6.54m | £6.94m | £2.08m | £3.27m | £5.06m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.36m | £1.05m | £2.32m | £2.53m | £2.01m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.96m | £2.49m | £1.49m | £469.00k | £3.54m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £337.00k | £1.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £22.99m | £23.26m | £18.10m | £21.96m | £30.98m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £49.67m | £53.48m | £27.38m | £31.46m | £28.52m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £21.67m | £25.27m | £18.71m | £27.75m | £40.53m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.22m | £3.77m | £1.39m | £4.38m | £1.77m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £39.80m | £36.55m | £25.99m | £23.00m | £26.75m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £104.00k | £135.00k | £125.00k | £98.00k | £10.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.