ymddiriedolwyr CRITERION THEATRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1161430
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JONATHON ELVES | Cadeirydd | 12 June 2013 |
|
|
||||||
Emma Jane Padfield | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||||
Katherine Sowerby | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
||||||
Christopher Firth | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
||||||
Simon Sharpe | Ymddiriedolwr | 06 June 2018 |
|
|||||||
Professor Anne-marie Greene | Ymddiriedolwr | 20 April 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.