ymddiriedolwyr THE AMBULANCE STAFF CHARITY
Rhif yr elusen: 1163538
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Stanley Fossey | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|||||
Peter Jonathan Evans | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
Rebecca Allen | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|||||
Helen Poole | Ymddiriedolwr | 10 March 2020 |
|
|
||||
Anthony Arrowsmith | Ymddiriedolwr | 16 March 2019 |
|
|
||||
Edward WEISS | Ymddiriedolwr | 03 October 2017 |
|
|
||||
Gerald James Brown | Ymddiriedolwr | 18 January 2017 |
|
|
||||
Carl LEDBURY | Ymddiriedolwr | 25 August 2016 |
|
|||||
GORDON CYRIL ENSTONE | Ymddiriedolwr | 14 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.