ymddiriedolwyr SHOFAR DAY CARE CENTRE
Rhif yr elusen: 1160802
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosalind Levenson | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Anna Ruth Brownlie | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||
Michele Ruth Saffer | Ymddiriedolwr | 07 January 2021 |
|
|||||
Rabbi Josh Benjamin Israel Levy | Ymddiriedolwr | 10 October 2018 |
|
|
||||
Paul Israel | Ymddiriedolwr | 19 January 2015 |
|
|||||
Rabbi Miriam Berger MA | Ymddiriedolwr | 26 March 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.