Hanes ariannol BREAKTHROUGH FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1162536
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.69m | £27.17m | £27.47m | £49.02m | £51.97m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.19m | £21.91m | £25.55m | £46.05m | £46.30m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.68m | £27.11m | £27.45m | £49.02m | £51.95m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13.04k | £63.43k | £15.23k | £0 | £21.49k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £27.11m | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.19m | £21.91m | £25.55m | £46.00m | £46.26m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £52.92k | £33.74k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £8.50k | £115.82k | £0 | £83.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £10.19m | £10.46m | £1.91m | £45.96m | £46.18m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £52.92k | £33.74k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.