ymddiriedolwyr POPE'S GROTTO PRESERVATION TRUST
Rhif yr elusen: 1162424
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catherine Lawson | Cadeirydd | 04 May 2021 |
|
|
||||
Harriet Abigail Rebecca McKinley-Smith | Ymddiriedolwr | 02 July 2024 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Johnson | Ymddiriedolwr | 02 July 2024 |
|
|
||||
ANGELA MARY KIDNER | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|||||
Professor Judith Victoria Hawley | Ymddiriedolwr | 09 September 2016 |
|
|
||||
GEOFFREY ROBERT POPE | Ymddiriedolwr | 09 September 2016 |
|
|||||
Dawn Veronica Culmer | Ymddiriedolwr | 09 March 2016 |
|
|
||||
DAVID CORNWELL | Ymddiriedolwr | 20 January 2014 |
|
|
||||
ROBERT YOUNGS M MATH | Ymddiriedolwr | 05 April 2011 |
|
|
||||
MIKE CHERRY | Ymddiriedolwr | 05 April 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.