ymddiriedolwyr LADYBIRD PRE-SCHOOL NURSERY
Rhif yr elusen: 1162069
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hillary Anne Rayment | Cadeirydd | 18 January 2019 |
|
|
||||
Victoria Anne Dorras | Ymddiriedolwr | 24 June 2024 |
|
|
||||
Mica Rose Brown | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Lauren Anne Park | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
PHILIP JAMES MOY | Ymddiriedolwr | 01 February 2017 |
|
|
||||
EVELYN ROSEMARY MEAKIN | Ymddiriedolwr | 09 June 2015 |
|
|
||||
CONSTANCE MARIAN TYCE | Ymddiriedolwr | 09 June 2015 |
|
|
||||
BARRY CHARLES WALTER STARLING | Ymddiriedolwr | 12 May 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.