Hanes ariannol ASSOCIATION OF DIRECTORS OF PUBLIC HEALTH (UK)
Rhif yr elusen: 1164513
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £537.82k | £751.58k | £886.10k | £911.48k | £1.06m | |
|
Cyfanswm gwariant | £553.35k | £668.68k | £770.84k | £857.72k | £1.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £89.31k | £97.12k | £155.20k | £44.53k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £15 | £15.01k | £23.63k | £112.08k | £127.44k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £537.12k | £727.36k | £857.63k | £793.66k | £922.44k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £685 | £1.29k | £2.20k | £1.74k | £2.32k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £7.92k | £2.64k | £4.00k | £5.32k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £15 | £0 | £23.63k | £112.08k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £553.35k | £668.68k | £770.84k | £857.72k | £1.06m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £8.20k | £6.37k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.