ymddiriedolwyr HOLME PIERREPONT CANOE CLUB
Rhif yr elusen: 1162096
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (84 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAWN FRANCES SCOTT | Cadeirydd | 10 June 2015 |
|
|||||
Trevor Tarlton-Weatherall | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
CHRISTOPHER NEWCOMBE | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|
||||
Robin Randall | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|
||||
Andrew Good | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|
||||
David Guntrip | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|
||||
Beth Kirby | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|
||||
Andrew Steel | Ymddiriedolwr | 21 June 2018 |
|
|
||||
IAN LAW | Ymddiriedolwr | 18 January 2018 |
|
|
||||
IAN ALEXANDER SCOTT | Ymddiriedolwr | 10 June 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.