ymddiriedolwyr GOODS FOR GOOD (GLOBAL)
Rhif yr elusen: 1165565
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alyson Walsh | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||
Narendra Laljani | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|||||
Graham John Heddle | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
Meiqin Yan | Ymddiriedolwr | 11 June 2023 |
|
|
||||
Kelly Goosen | Ymddiriedolwr | 11 June 2023 |
|
|
||||
MICHAEL STOCK | Ymddiriedolwr | 22 May 2018 |
|
|
||||
IAN CROOKE | Ymddiriedolwr | 05 April 2017 |
|
|
||||
NOAH BERNSTEIN | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.