Hanes ariannol THE FRONTLINE ORGANISATION
Rhif yr elusen: 1163194
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.64m | £22.76m | £23.51m | £24.79m | £26.17m | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.56m | £20.71m | £22.09m | £23.82m | £25.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £16.23m | £20.90m | £22.28m | £22.27m | £24.39m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £824.00k | £572.61k | £226.89k | £198.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.39m | £1.85m | £1.22m | £1.99m | £1.52m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £39.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £16.24m | £20.90m | £22.28m | £22.76m | £24.47m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £19.00k | £143.00k | |
|
Incwm - Arall | £7.00k | £7.00k | £6.00k | £30.00k | £6.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £18.37m | £20.46m | £21.86m | £23.37m | £24.58m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £191.00k | £245.00k | £228.00k | £445.00k | £638.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.00k | £16.00k | £16.00k | £19.00k | £20.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £164.28k | £107.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.