ymddiriedolwyr DAN'S DEN AT CHRISTCHURCH
Rhif yr elusen: 1166027
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christine Henney | Cadeirydd | 18 March 2020 |
|
|||||
Sarah Dybeck | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Professor Michael Frederick Dixon | Ymddiriedolwr | 09 December 2019 |
|
|
||||
Catherine Marianne Meredith | Ymddiriedolwr | 09 December 2019 |
|
|
||||
REV Roberta Topham | Ymddiriedolwr | 23 October 2017 |
|
|||||
ELIZABETH ANNE HAESTIER | Ymddiriedolwr | 12 August 2015 |
|
|
||||
Dr SARAH JOWETT | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
|
||||
RACHEL JOANNE WALES-SMITH | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
|
||||
HETLEY CHRISTIAN BURNHAM | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.