ymddiriedolwyr DISABLED ASIAN WOMEN'S NETWORK
Rhif yr elusen: 1163929
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARSHA POPAT | Cadeirydd | 05 October 2017 |
|
|||||
Harminder Bhachu | Ymddiriedolwr | 05 October 2018 |
|
|
||||
MANJIT SOHANPAL | Ymddiriedolwr | 05 October 2018 |
|
|
||||
Balwir Kaur | Ymddiriedolwr | 03 October 2018 |
|
|
||||
Manjit Dhamrat | Ymddiriedolwr | 03 October 2018 |
|
|
||||
Nikki Chakrobarti | Ymddiriedolwr | 03 October 2018 |
|
|
||||
Joginder Ahluwalia | Ymddiriedolwr | 04 October 2017 |
|
|
||||
Rajinder Atkar | Ymddiriedolwr | 28 October 2015 |
|
|
||||
Madhuben Pandya | Ymddiriedolwr | 31 October 2012 |
|
|
||||
Sitaben Patel | Ymddiriedolwr | 31 October 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.