ymddiriedolwyr WARCOP PARISH HALL
Rhif yr elusen: 1163290
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Jane McDowall | Cadeirydd | 11 January 2024 |
|
|
||||
Julie Bayley | Ymddiriedolwr | 04 July 2024 |
|
|
||||
KATHRINE WOOD | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||
PATRICIA BURGESS | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
ALAN BURGESS | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
PETER FOSKETT | Ymddiriedolwr | 11 July 2016 |
|
|
||||
LOIS WISEMAN | Ymddiriedolwr | 11 July 2016 |
|
|
||||
GLENDA BURTON MBE | Ymddiriedolwr | 11 July 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.