ymddiriedolwyr WIRRAL YOUTH ZONE
Rhif yr elusen: 1163183
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Hurst | Cadeirydd | 17 July 2020 |
|
|
||||
Helen Clare Kanakides | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||
Susan Weir | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||
Jonathan Schofield | Ymddiriedolwr | 09 September 2022 |
|
|||||
Katherine Elizabeth Eugeni | Ymddiriedolwr | 22 June 2018 |
|
|||||
Matt Noon | Ymddiriedolwr | 10 March 2017 |
|
|
||||
Phil Garrigan | Ymddiriedolwr | 10 June 2016 |
|
|
||||
JOHN SYVRET | Ymddiriedolwr | 16 October 2014 |
|
|
||||
PETER JOHN BIBBY | Ymddiriedolwr | 16 October 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.