Hanes ariannol YESHIVAS TORAS CHESED
Rhif yr elusen: 1168328
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £211.69k | £468.50k | £608.15k | £730.83k | £856.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £213.24k | £445.66k | £639.82k | £726.81k | £870.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £580.30k | £730.83k | £856.33k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £27.84k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £730.83k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £635.74k | £648.90k | £862.38k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £4.08k | £19.90k | £8.43k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £14.12k | £19.73k | £36.67k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £69.53k | £46.97k | £103.16k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £58.02k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.