Hanes ariannol YOUTH MOVES
Rhif yr elusen: 1168519
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £501.33k | £585.26k | £572.30k | £604.32k | £686.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £481.11k | £554.31k | £422.59k | £509.43k | £610.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £206.65k | £92.70k | N/A | £59.75k | £59.75k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £149.57k | N/A | £104.64k | £86.06k | £119.99k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £22.77k | £8.62k | £8.96k | £4.72k | £11.25k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £31.82k | £49.56k | £47.14k | £32.49k | £62.54k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £446.74k | £526.82k | £516.21k | £567.11k | £612.47k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £259 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £481.11k | £538.72k | £414.60k | £495.34k | £606.41k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £4.26k | £4.32k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.64k | £0 | £7.18k | £0 | £1.44k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £57.44k | £59.02k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £15.59k | £7.99k | £9.82k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.