ymddiriedolwyr THE BROADWAY TRUST
Rhif yr elusen: 1166355
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Joseph Morris | Ymddiriedolwr | 21 July 2023 |
|
|
||||
James Kirkby Peace | Ymddiriedolwr | 12 May 2023 |
|
|
||||
Robert Andrew Fulton Llb | Ymddiriedolwr | 02 August 2022 |
|
|
||||
Michael Anthony de Navarro QC | Ymddiriedolwr | 27 July 2021 |
|
|
||||
Christopher Peter Hotten QC | Ymddiriedolwr | 23 May 2019 |
|
|
||||
ANDREW DAKIN | Ymddiriedolwr | 05 April 2016 |
|
|||||
ROBIN JAMES DARRAGH GOLDSMITH BA | Ymddiriedolwr | 05 April 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.