Hanes ariannol MILL ARTS CENTRE TRUST
Rhif yr elusen: 1165998
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £580.73k | £665.44k | £465.02k | £685.15k | £726.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £653.42k | £694.22k | £423.47k | £663.15k | £721.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £101.06k | £156.06k | £390.94k | £255.87k | £172.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.17k | £13.00k | N/A | £296.09k | £6.29k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £166.08k | £160.78k | N/A | £123.97k | £180.54k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £408.49k | £491.66k | N/A | £254.74k | £527.88k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £10.35k | £11.44k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £5.21k | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £565.29k | £607.53k | N/A | £611.54k | £642.33k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £63.06k | £65.60k | N/A | £38.65k | £70.76k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.89k | £5.35k | N/A | £32.82k | £1.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £25.07k | £21.10k | N/A | £12.97k | £8.32k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.