ymddiriedolwyr WAY WIDOWED AND YOUNG
Rhif yr elusen: 1164988
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanna Sedley-Burke | Cadeirydd | 01 December 2018 |
|
|
||||||||||
Nadir Keshani | Ymddiriedolwr | 20 April 2024 |
|
|
||||||||||
Sarah Jane Bowsher | Ymddiriedolwr | 03 February 2024 |
|
|||||||||||
Marcos Eleftheriou | Ymddiriedolwr | 10 December 2022 |
|
|
||||||||||
Roberta Kelly | Ymddiriedolwr | 10 December 2022 |
|
|
||||||||||
Mike Etherington | Ymddiriedolwr | 12 December 2020 |
|
|
||||||||||
Louise Jane Dodds | Ymddiriedolwr | 14 September 2019 |
|
|
||||||||||
Katherine Denise Siegler | Ymddiriedolwr | 09 March 2019 |
|
|
||||||||||
GRAHAM BRISCOE | Ymddiriedolwr | 17 March 2018 |
|
|||||||||||
Stuart Alan Scarbrough | Ymddiriedolwr | 19 March 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.