Hanes ariannol RIDGEWAY COMMUNITY CHURCH
Rhif yr elusen: 1169035
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £233.29k | £229.01k | £290.14k | £270.18k | £303.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £229.85k | £226.39k | £213.63k | £258.71k | £276.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £15.79k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £17.87k | £18.29k | N/A | £19.65k | £18.42k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.