Hanes ariannol SOUTH ESSEX ADVOCACY SERVICES
Rhif yr elusen: 1164092
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £279.32k | £327.48k | £332.58k | £422.05k | £389.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £235.53k | £355.05k | £351.19k | £352.23k | £344.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £151.48k | N/A | £306.98k | £194.70k | £215.89k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £146.25k | N/A | £114.25k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.