Hanes ariannol THE BRISTOL SPORT FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1165410
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.04m | £1.07m | £979.76k | £1.43m | £1.72m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.03m | £1.10m | £1.08m | £1.24m | £1.66m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £25.00k | £40.26k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £20.00k | £166.90k | £224.69k | £231.42k | £116.70k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £303.68k | £428.27k | £265.77k | £356.40k | £406.41k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £53.53k | £40.36k | £21.19k | £46.46k | £99.62k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £683.10k | £600.95k | £692.81k | £1.02m | £1.21m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £16 | £31 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £939.19k | £1.01m | £1.01m | £1.18m | £1.58m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £86.79k | £84.15k | £75.70k | £57.55k | £84.62k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.70k | £5.92k | £6.77k | £7.19k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £87.87k | £63.31k | £72.11k | £102.49k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.