ymddiriedolwyr LEDBURY AND DISTRICT SOCIETY TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 507391
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuart Gray | Ymddiriedolwr | 07 August 2023 |
|
|
||||
Hilary Davis | Ymddiriedolwr | 07 August 2023 |
|
|
||||
Ann Lumb | Ymddiriedolwr | 07 August 2023 |
|
|
||||
Holly Welford | Ymddiriedolwr | 07 March 2022 |
|
|
||||
MARK LISTER | Ymddiriedolwr | 31 October 2020 |
|
|
||||
NICOLA CATHERINE FORDE | Ymddiriedolwr | 06 August 2018 |
|
|
||||
MR NICK MORRIS | Ymddiriedolwr | 27 April 2018 |
|
|||||
CHRISTINE ANN TUSTIN | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.